本报记者 冀欣
实习记者 王蓓 北京报道
作为业界资历深厚的元老级掌门人,翁先定完成了他在新华信托的最后一役。
而随其离任,新华信托最新一届管理层也正式确立,据传,有望接任翁先定拟任新华信托董事长的是同样来自股东方面—新产业集团的赵暖。
上述人事 变动消息也在新华信托的2013年年报中有所证实,董事长一栏显示为赵暖,并标注“拟任”二字。
至此,酝酿多时的新华信托人事全面调整安排基本定局。亟待监管层批复。
新华元老离任
日前,翁先定对21世纪经济报道记者表示,从前年开始其就已逐渐淡出新华信托的日常经营管理,去年年末才正式辞任实为应外方股东巴克莱方面“留任三年”的要求,而今已回归之前从事的投资本业。
翁先定在国家计委从政多年,又辗转证券监管,后投身商界成为首屈一指的资本运作将才,并掌门市场化程度颇高的新华信托,翁先定丰富且颇带几分传奇色彩的经历,让其不论是在信托行业还是投资圈都享有盛名。
早在1987年,翁先定便任国家发展计划委员会财政金融司金融处副处长,1991年参加组建中国第一个政府层面证券专业管理机构—国家计委财金局证券处,担任首任处长;后又任深圳市计划局局长助理,并兼任证监会首任驻深圳特派员。
此后不久,受“南巡讲话”影响,官员及知识分子下海创业成潮,翁先定也成为置身其中之一。1993年,当时的国家发展计划委员会,也就是现在的国家发改委,倡议并支持发起成立新产业投资股份有限公司,翁先定负责组建,先后任总裁、董事长。
此后十几年时间里,翁先定还曾任中国铁通公司CEO,并发起设立了新华人寿保险;2005年12月,正式入驻新华信托。在其任期内,新华信托引入英国巴克莱银行成为最大国际战略持股人,组织完成了新华信托新组织架构和业务拓展的全面工作。
此前备受关注的美国国际集团(AIG)出售旗下飞机租赁事业给包括P3 Investments、新华信托以及中国航空产业基金在内的中资财团一事,也是由翁先定带领的新华信托出面主导,其个人也全面负责牵头和洽谈工作。
新班底浮出
据传,有望接任翁先定的是拟任董事长赵暖,同样来自大股东新产业方面,现年40岁,2010年4月至今,任新华信托副总经理;2013年2月起,任公司董事。此前赵曾在高校及上海大型国企供职。其董事长任职资格已于2014年3月上报监管部门,正在等待批复。
除了董事长换位,在新华信托的2014年年报中,还公布了其他几项董事会及高层人事调整。
首先是将现任中国民生银行股份有限公司监事、深圳市新产业创业投资有限公司董事长的鲁钟男吸纳入新华信托董事会,任副董事长。
其次,来自巴克莱方面的许洛圣亦辞去董事职务,由同样来自巴克莱方面的张立文续补这一董事席位。
在高管层面,欧阳锦绍辞去首席运营官职务,由许耀旂接任。并增设一位首席风险官,由上述进入董事会的张立文担任。除此之外,新华信托还增聘了两名监事,为金锋与毛曙光。
而在去年年中,新华信托股东架构也发生了调整,原第四大股东中国嘉陵工业股份有限公司(集团)将所持公司0.33%股份转让给新产业投资股份有限公司完成退出。
至此,新华信托的股东只剩下三家,其中新产业投资股份有限公司持股72.25%,巴克莱银行持股19.50%,中诚信投资有限公司持股8.25%。
事实上,新华信托有着非常悠久的历史沿革。公司的设立、银信分离、政信分业、增资扩股、战略重组到开展国际合作的全过程中,都可谓是中国信托业成长的一个缩影。
其始创于1979年,1986年5月成立“中国工商银行重庆信托投资公司”,1992年3月改制为股份有限公司。1998年1月,新产业接手工行所持股份,公司随即更名为“重庆新华信托投资股份有限公司”。2001年10月,公司首批完成重新登记,并增资扩股为5亿元。2008年8月,吸收巴克莱银行入股。(编辑 赵萍)
作者:冀欣 王蓓
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜